Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Juho Koivisto
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 15.3.1885 Kurikka
Ministerinä yhteensä 2446 päivää
Ministeritehtävät
- Rangell - Ministeri valtiovarainministeriössä 4.1.1941 - 5.3.1943 (Maalaisliitto)
- Ryti II - Ministeri maatalousministeriössä 27.3.1940 - 4.1.1941 (Maalaisliitto)
- Ryti - Ministeri maatalousministeriössä 1.12.1939 - 27.3.1940 (Maalaisliitto)
- Cajander III - Apulaismaatalousministeri 12.3.1937 - 1.12.1939 (Maalaisliitto)
- Svinhufvud II - Apulaismaatalousministeri 4.7.1930 - 21.3.1931 (Maalaisliitto)