Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Eemil Huunonen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 15.7.1901 Johannes
Ministerinä yhteensä 1137 päivää
Ministeritehtävät
- Kekkonen III - Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 3.12.1952 - 9.7.1953 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen III - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 29.11.1952 - 3.12.1952 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen III - Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 20.9.1951 - 29.11.1952 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen III - Ministeri sosiaaliministeriössä 20.9.1951 - 9.7.1953 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen II - Ministeri sosiaaliministeriössä 17.1.1951 - 20.9.1951 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Ministeri kansanhuoltoministeriössä 29.7.1949 - 17.3.1950 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 29.7.1949 - 17.3.1950 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Ministeri sosiaaliministeriössä 29.7.1949 - 17.3.1950 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)