Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Erkki Härmä
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 10.7.1890 Kaarina
Ministerinä yhteensä 1185 päivää
Ministeritehtävät
- Fagerholm - Ministeri kansanhuoltoministeriössä 30.7.1948 - 22.6.1949 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Ministeri sosiaaliministeriössä 30.7.1948 - 22.6.1949 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 29.7.1948 - 22.6.1949 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Pekkala - Ministeri kansanhuoltoministeriössä 12.4.1946 - 29.7.1948 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Pekkala - Ministeri sosiaaliministeriössä 12.4.1946 - 29.7.1948 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Pekkala - Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 26.3.1946 - 29.7.1948 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)