Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Grels Teir
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 26.2.1916 Lapväärtti
Ministerinä yhteensä 1697 päivää
Ministeritehtävät
- Liinamaa - Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä 13.6.1975 - 30.11.1975 (Ammatti/virkamies)
- Sorsa - Kauppa- ja teollisuusministeri 4.9.1972 - 31.12.1972 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Koivisto - Kauppa- ja teollisuusministeri 22.3.1968 - 14.5.1970 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Virolainen - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 12.9.1964 - 27.5.1966 (Ruotsalainen kansanpuolue)