Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Jyri Häkämies
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 30.8.1961 Karhula
Ministerinä yhteensä 2039 päivää
Ministeritehtävät
- Katainen - Elinkeinoministeri 22.6.2011 - 16.11.2012 (Kansallinen Kokoomus)
- Kiviniemi - Ministeri valtioneuvoston kansliassa 22.6.2010 - 22.6.2011 (Kansallinen Kokoomus)
- Kiviniemi - Puolustusministeri 22.6.2010 - 22.6.2011 (Kansallinen Kokoomus)
- Vanhanen II - Ministeri valtioneuvoston kansliassa 1.5.2007 - 22.6.2010 (Kansallinen Kokoomus)
- Vanhanen II - Puolustusministeri 19.4.2007 - 22.6.2010 (Kansallinen Kokoomus)