Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Jyrki Katainen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 14.10.1971 Siilinjärvi
Ministerinä yhteensä 2624 päivää
Ministeritehtävät
- Katainen - Pääministeri 22.6.2011 - 24.6.2014 (Kansallinen Kokoomus)
- Kiviniemi - Pääministerin sijainen 22.6.2010 - 22.6.2011 (Kansallinen Kokoomus)
- Kiviniemi - Valtiovarainministeri 22.6.2010 - 22.6.2011 (Kansallinen Kokoomus)
- Vanhanen II - Pääministerin sijainen 19.4.2007 - 22.6.2010 (Kansallinen Kokoomus)
- Vanhanen II - Valtiovarainministeri 19.4.2007 - 22.6.2010 (Kansallinen Kokoomus)