Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Krista Kiuru
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 5.8.1974 Pori
Ministerinä yhteensä 2671 päivää
Ministeritehtävät
- Marin - Perhe- ja peruspalveluministeri 6.10.2022 - 20.6.2023 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Marin - Perhe- ja peruspalveluministeri 10.12.2019 - 4.2.2022 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Rinne - Perhe- ja peruspalveluministeri 6.6.2019 - 10.12.2019 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Stubb - Opetus- ja viestintäministeri 24.6.2014 - 29.5.2015 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Katainen - Opetus- ja viestintäministeri 4.4.2014 - 24.6.2014 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Katainen - Opetusministeri 24.5.2013 - 4.4.2014 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Katainen - Asunto- ja viestintäministeri 22.6.2011 - 24.5.2013 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)