Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Rafael Paasio
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 6.6.1903 Uskela
Ministerinä yhteensä 1246 päivää
Ministeritehtävät
- Paasio II - Pääministeri 23.2.1972 - 4.9.1972 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Paasio - Pääministeri 27.5.1966 - 22.3.1968 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm III - Ministeri sosiaaliministeriössä 29.8.1958 - 13.1.1959 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen II - Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 17.1.1951 - 20.9.1951 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen II - Ministeri sosiaaliministeriössä 17.1.1951 - 20.9.1951 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)