Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Väinö Leskinen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 8.3.1917 Helsinki
Ministerinä yhteensä 2195 päivää
Ministeritehtävät
- Karjalainen II - Ulkoasiainministeri 15.7.1970 - 29.10.1971 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Aura - Ulkoasiainministeri 14.5.1970 - 15.7.1970 (Ammatti/virkamies)
- Koivisto - Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä 22.3.1968 - 14.5.1970 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm III - Sosiaaliministeri 29.8.1958 - 13.1.1959 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen V - Sisäasiainministeri 20.10.1954 - 30.9.1955 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Törngren - Sisäasiainministeri 5.5.1954 - 20.10.1954 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen III - Sosiaaliministeri 26.11.1952 - 9.7.1953 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)